Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Skiftesamling | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-11-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Aerbin ApS. (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Bionic ApS. (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2018-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: JAJA Invest ApS. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2018-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: JAJA Only ApS. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2018-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: JMB Consult ApS. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Industri Plast ApS. (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-26 sletter virksomheden Ejerskaber: D.I.M.S. Plast ApS. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2022-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Egilsvej 121, 5210 Odense NV (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Kontaktoplysninger: Janmbruun@icloud.com (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Legale ejere: Jan Michael Bruun (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Navne: Jamato Holding ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Reelle ejere: Jan Michael Bruun (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Stiftere: Jan Michael Bruun (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-04-10 Statstidende Skiftesamling
Den 2020-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-10 fjernes Direktion: Jan Michael Bruun (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egilsvej 121, 5210 Odense NV (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Saxovej 38, 2. th., 5210 Odense NV (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: Janmbruun@icloud.com (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Jan Michael Bruun (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2015-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-11-24 tilføjes Legale ejere: Jan Michael Bruun (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-24 tilføjes Reelle ejere: Jan Michael Bruun (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saxovej 38, 2. th., 5210 Odense NV (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål at drive handel og investering og dermed beslægtet erhverv. (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Navne: Jamato Holding ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Stiftere: Jan Michael Bruun (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2015-11-23 tilføjes Vedtægter: 2015-11-23 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-03)