Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Juncker | 17.02.2021 | 28.05.2021 | direktør |
Niels Juncker | 21.11.2015 | 19.01.2021 | adm. dir |
Stefan Magnusson | 21.11.2015 | 19.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Juncker | 21.11.2015 | 19.01.2021 | formand |
Stefan Magnusson | 21.11.2015 | 19.01.2021 | næstformand |