Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: FixnBike ApS. (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2017-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Fixnbike App IVS. (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2017-07-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Teckdk IVS. (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-20 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Legale ejere: Qasim Ahmed Nuur (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Navne: Nuur Holding ApS (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Reelle ejere: Qasim Ahmed Nuur (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Stiftere: Qasim Ahmed Nuur (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Direktion: Qasim Ahmed Nuur (direktør) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2016-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 11, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2015-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 11, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2015-11-20 tilføjes Direktion: Qasim Ahmed Nuur (direktør) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2015-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-20 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Legale ejere: Qasim Ahmed Nuur (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Navne: Nuur Holding ApS (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Reelle ejere: Qasim Ahmed Nuur (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Stiftere: Qasim Ahmed Nuur (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2015-11-20 tilføjes Vedtægter: 2015-11-20 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)