Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kapital | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Bestyrelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cedervej 2, 8462 Harlev J (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 203, 8464 Galten (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 70.000,00 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 tilføjes Vedtægter: 2020-12-28 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Legale ejere: SCB INVEST ApS (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-02-21 tilføjes Bestyrelse: Jimmy Rytter Kempel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-02-21 fjernes Bestyrelse: Jens-Peter Arendt Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Legale ejere: J. Kempel Invest ApS (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-13 tilføjes Vedtægter: 2018-02-13 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-02-02 tilføjes Bestyrelse: Jens-Peter Arendt Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2018-02-02 fjernes Bestyrelse: Jesper Stovby Damgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 70.000,00 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2016-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2016-06-16 tilføjes Legale ejere: SCB INVEST ApS, J-P Invest ApS, G.C INVEST ApS, B.KEMPEL INVEST ApS, STOVBY INVEST ApS, AGERBO INVEST ApS, M.J. DENMARK INVEST ApS (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-06-15 fjernes Legale ejere: SCB INVEST ApS, G.C INVEST ApS, B.KEMPEL INVEST ApS, STOVBY INVEST ApS, AGERBO INVEST ApS, M.J. DENMARK INVEST ApS (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Vedtægter: 2016-06-16 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Jens-Peter Arendt Laursen (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2016-01-01 fjernes Legale ejere: Jens-Peter Arendt Laursen (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2015-12-12 tilføjes Hjemmeside: www.e-s.dk (offentliggjort 2015-12-12)
Den 2015-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: brian@e-s.dk (offentliggjort 2015-12-12)
Den 2015-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 203, 8464 Galten (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2015-11-15 tilføjes Bestyrelse: Jesper Stovby Damgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2015-11-15 tilføjes Direktion: Brian Kempel (direktør) (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementarselskab i Essence Solutions P/S. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Legale ejere: Søren Christian Bønløkke, Simon Agerbo, Jesper Bøgelund Jensen, Brian Kempel, Gert Christiansen, Jesper Stovby Damgaard, SCB INVEST ApS, G.C INVEST ApS, B.KEMPEL INVEST ApS, STOVBY INVEST ApS, AGERBO INVEST ApS, M.J. DENMARK INVEST ApS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2015-11-15 fjernes Legale ejere: Søren Christian Bønløkke, Simon Agerbo, Jesper Bøgelund Jensen, Brian Kempel, Gert Christiansen, Jesper Stovby Damgaard (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2015-11-15 tilføjes Navne: Komplementaren ApS (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Stiftere: STOVBY INVEST ApS, SCB INVEST ApS, M.J. DENMARK INVEST ApS, G.C INVEST ApS, B.KEMPEL INVEST ApS, AGERBO INVEST ApS (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Vedtægter: 2015-11-15 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-20)