Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Dekret | Direktion | xbrl | ||||
Tegningsregel | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-19 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-06-22 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Legale ejere: Martin Løvstrup Knudsen (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Navne: Løvstrup Holding IVS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Reelle ejere: Martin Løvstrup Knudsen (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Stiftere: Martin Løvstrup Knudsen (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: DK Element IVS. (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2019-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-09-14 Statstidende Dekret
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Anna Slot Løvstrup (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-06-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-06-22 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-22 tilføjes Direktion: Anna Slot Løvstrup (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-06-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-05-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-02-18 fjernes Direktion: Martin Løvstrup Knudsen (direktør) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2015-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Direktion: Martin Løvstrup Knudsen (direktør) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2015-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-19 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Legale ejere: Martin Løvstrup Knudsen (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Navne: Løvstrup Holding IVS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Reelle ejere: Martin Løvstrup Knudsen (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Stiftere: Martin Løvstrup Knudsen (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2015-11-19 tilføjes Vedtægter: 2015-11-19 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-22)