Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlebæk Strandvej 71, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Oscar Brunsvej 4, 2. th., 3050 Humlebæk (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2015-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: RAWGANIC Holding ApS. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: RAWGANIC Holding ApS. (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Diemer Group 1 ApS. (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cocohagen A/S. (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 tilføjes Binavne: Diemer Invest ApS, Diemer Gruppen ApS, Diemer Finance ApS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-03 fjernes Binavne: DIEMER INVEST IVS, DIEMER Gruppen IVS, DIEMER FINANCE IVS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-01 tilføjes Navne: DIEMER Group ApS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-01 tilføjes Vedtægter: 2020-05-01 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-30 fjernes Navne: DIEMER Group IVS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-29 tilføjes Vedtægter: 2017-09-29 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2017-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oscar Brunsvej 4, 2. th., 3050 Humlebæk (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2017-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunebjergvej 428, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: asbjorn@cocohagen.dk (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-26 fjernes Kontaktoplysninger: asb@rawganic.dk (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-07-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-07-04 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-04 tilføjes Direktion: Asbjørn Diemer (direktør) (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Direktion: Asbjørn Diemer (direktør) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-10-01 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-12-19 tilføjes Vedtægter: 2015-12-19 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunebjergvej 428, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-11-17 tilføjes Binavne: DIEMER INVEST IVS, DIEMER Gruppen IVS, DIEMER FINANCE IVS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2015-11-17 tilføjes Direktion: Asbjørn Diemer (direktør) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2015-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, herunder investering i datterselskaber der driver handel og produktion, samt at yde konsulentassistance og rådgivning og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-17 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2015-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2015-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: asb@rawganic.dk (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-11-17 tilføjes Legale ejere: Asbjørn Diemer (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-11-17 tilføjes Navne: DIEMER Group IVS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2015-11-17 tilføjes Reelle ejere: Asbjørn Diemer (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-11-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-11-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-17 tilføjes Stiftere: Asbjørn Diemer (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2015-11-17 tilføjes Vedtægter: 2015-11-17 (offentliggjort 2015-12-19)
Den 2015-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2015-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)