Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Direktion | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vroldvej 67, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregårds Alle 28, 8362 Hørning (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregårds Alle 28, 8362 Hørning (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørmarken 6, 8362 Hørning (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-10 tilføjes Hjemmeside: ditvinhus.dk (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@ditvinhus.dk (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-20 tilføjes Legale ejere: Lars Schou Otkjær (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-20 fjernes Legale ejere: ENJA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-20 tilføjes Reelle ejere: Lars Schou Otkjær (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-20 fjernes Reelle ejere: Esben Møller Albertsen (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-20 tilføjes Vedtægter: 2018-11-20 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-20 fjernes Direktion: Esben Møller Albertsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: ENJA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-02-01 fjernes Legale ejere: Call Holding IVS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: ENJA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-04 tilføjes Binavne: DIT VINHUS ApS (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: ENJA HOLDING ApS, Call Holding IVS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: ENJA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2015-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørmarken 6, 8362 Hørning (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2015-11-19 tilføjes Direktion: Esben Møller Albertsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2015-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-19 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Legale ejere: ENJA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2015-11-19 tilføjes Navne: LESA Handel ApS (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Reelle ejere: Esben Møller Albertsen (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2015-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Stiftere: ENJA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2015-11-19 tilføjes Vedtægter: 2015-11-19 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2015-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-19)