Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 110, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Direktion: Michael Birch Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-10 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Kontaktoplysninger: michael@mond.dk (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Legale ejere: MOND HOLDING I IVS, MOND HOLDING II IVS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Navne: Mond Global ApS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes ObligatoriskEmail: michael@mond.dk (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Stiftere: MOND HOLDING II IVS, MOND HOLDING I IVS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 110, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Direktion: Michael Birch Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber og virksomheder samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed . (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-10 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@mond.dk (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Legale ejere: MOND HOLDING I IVS, MOND HOLDING II IVS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Navne: Mond Global ApS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes ObligatoriskEmail: michael@mond.dk (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Stiftere: MOND HOLDING II IVS, MOND HOLDING I IVS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Vedtægter: 2015-11-10 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Mond Aarhus ApS. (offentliggjort 2016-10-05)