Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Denis Nyvang Sytmen | 18.11.2015 | |
Lisa Grue-Sørensen | 18.11.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Svedenstedt Consulting Aktiebolag | 17.12.2016 | 24.10.2023 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Denis Nyvang Sytmen | 17.12.2016 | 23.10.2023 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Lisa Grue-Sørensen | 18.11.2015 | 16.12.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Denis Nyvang Sytmen | 18.11.2015 | 16.12.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |