Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
xbrl | Tegningsregel | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Binavne: Out2Camp ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-18 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Legale ejere: Deelit Ventures B.V. (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Navne: Camptoo ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Reelle ejere: Martijn Peeters (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Stiftere: Africa Holding IVS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Martijn Peeters (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-06 Statstidende Dekret
Den 2022-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 138, 4720 Præstø (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-08-30 tilføjes Direktion: Martijn Peeters (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-08-30 fjernes Direktion: Lars Fredrik Rofors (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-30 tilføjes Vedtægter: 2022-08-30 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-08-30 fjernes Bestyrelse: Lars Fredrik Rofors (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 138, 4720 Præstø (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 138, 4720 Præstø (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Bestyrelse: Martijn Peeters (formand) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2021-09-07 tilføjes Binavne: Out2Camp ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2021-09-07 tilføjes Legale ejere: Foo Holding ApS, Deelit Ventures B.V. (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 fjernes Legale ejere: Bo Christensen, Foo Holding ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-06 fjernes Legale ejere: Foo Holding ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Navne: Camptoo ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2021-09-06 fjernes Navne: Out2Camp IVS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Reelle ejere: Martijn Peeters (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2021-09-07 fjernes Reelle ejere: Lars Fredrik Rofors, Bo Christensen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsen. (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-09-07 tilføjes Vedtægter: 2021-09-07 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2021-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2021-09-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-07-27 fjernes Bestyrelse: Otto Thind (formand) (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-22 fjernes Bestyrelse: Bo Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Legale ejere: Bo Christensen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-01-04 fjernes Legale ejere: Lisa Bjørk Asp (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-01-04 tilføjes Reelle ejere: Bo Christensen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2020-02-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-23 tilføjes Bestyrelse: Bo Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Bestyrelse: Bo Christensen (formand) (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-06-28 tilføjes Legale ejere: Foo Holding ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2019-06-27 fjernes Legale ejere: Foo Holding ApS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: Lisa Bjørk Asp (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Bo Christensen (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Bo Christensen (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Bo Christensen (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2017-01-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Reelle ejere: Bo Christensen (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Fredrik Rofors (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en online markedsplads hvor ejere og lejere kan aftale udlejning af autocampere, campingvogne, teltvogne, biler og andre fritidskøretøj, samt formidling og salg af relaterede produkter og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2016-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 49.998,00 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2016-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: Foo Holding ApS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2016-10-01 tilføjes Vedtægter: 2016-10-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: Foo Holding ApS, Africa Holding IVS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 138, 4720 Præstø (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2015-11-18 tilføjes Bestyrelse: Bo Christensen (formand) (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-11-18 tilføjes Direktion: Lars Fredrik Rofors (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2015-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en online deleplatform til formidling af autocampere, campingvogne. biler og andre fritidskøretøjer, formidling og salg af relaterede produkter og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-18 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-11-18 tilføjes Hovedbranche: Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-11-18 tilføjes Legale ejere: Foo Holding ApS, Africa Holding IVS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-11-18 tilføjes Navne: Out2Camp IVS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2015-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-11-18 tilføjes Stiftere: Africa Holding IVS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-11-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør. (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2015-11-18 tilføjes Vedtægter: 2015-11-18 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2015-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-08)