Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2016-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GML-HR A/S. (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 39, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Direktion: Lars Halsboe-Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab og herved forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-16 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Legale ejere: Lars Halsboe-Larsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2015-11-16 tilføjes Navne: Lahal Holding ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Halsboe-Larsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2015-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-11-16 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-11-16 tilføjes Stiftere: Lars Halsboe-Larsen (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Vedtægter: 2015-11-16 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-18)