Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 51, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 51, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 51, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 51, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-10-07)
Den 2023-10-14 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-07 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-10-07)
Den 2023-10-14 tilføjes Kontaktoplysninger: ss.celina@hotmail.com (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: ss.celina@hotmail.com (offentliggjort 2023-10-07)
Den 2023-10-14 tilføjes Navne: Ejerforeningen Otte Ruds Gade 51 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-07 fjernes Navne: Ejerforeningen Otte Ruds Gade 51 (offentliggjort 2023-10-07)
Den 2023-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-07 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-10-07)
Den 2020-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 51, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-10-07)
Den 2020-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 51, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ss.celina@hotmail.com (offentliggjort 2023-10-07)
Den 2020-10-04 fjernes Kontaktoplysninger: louring@gmail.com (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2015-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 51, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2015-11-18 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-10-07)
Den 2015-11-18 tilføjes Kontaktoplysninger: louring@gmail.com (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2015-11-18 tilføjes Navne: Ejerforeningen Otte Ruds Gade 51 (offentliggjort 2023-10-07)
Den 2015-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-10-07)