Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | Navne | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Marcus Lisbjerg Taunø (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-06-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 tilføjes Navne: TM Taunø ApS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-15 fjernes Navne: Tømrermester Taunø ApS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-16 tilføjes Vedtægter: 2020-06-16 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@toemrermestertaunoe.dk (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-13 fjernes Kontaktoplysninger: leisetn@gmail.com (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-05-29 fjernes Direktion: Leise Lisbjerg Taunø (direktør) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Riisvej 19, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Riisvej 19, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: leisetn@gmail.com (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2016-10-17 tilføjes Direktion: Marcus Lisbjerg Taunø (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2016-10-17 fjernes Direktion: Malou O'Neill (direktør) (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-17 tilføjes Navne: Tømrermester Taunø ApS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2016-10-16 fjernes Navne: Co-worker ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-17 tilføjes Vedtægter: 2016-10-17 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: Marcus Lisbjerg Taunø (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Marcus Lisbjerg Taunø (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: Leise Lisbjerg Taunø, Malou O'Neill (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Riisvej 19, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 24, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: Leise Lisbjerg Taunø, Malou O'Neill (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-06-01 fjernes Direktion: Katja Senia Niehau (direktør) (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: Leise Lisbjerg Taunø, Katja Senia Niehau, Malou O'Neill (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-04 tilføjes Direktion: Katja Senia Niehau (direktør) (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Leise Lisbjerg Taunø, Katja Senia Niehau, Malou O'Neill (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Malou O'Neill (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 24, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-11-17 tilføjes Direktion: Malou O'Neill (direktør) (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2015-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentbistand inden for sociale foranstaltninger og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2015-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-17 (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2015-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Legale ejere: Malou O'Neill (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-11-17 tilføjes Navne: Co-worker ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2015-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Stiftere: Malou O'Neill (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-11-17 tilføjes Vedtægter: 2015-11-17 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)