Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 37, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Direktion: Michael Gregersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-16 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Legale ejere: FLOW INVEST ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Navne: Grandlund ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Reelle ejere: Michael Gregersen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Stiftere: Henrik Lund Nielsen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SANDVIKEN-SVÅGERTORP, SVERIGE. (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2015-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SANDVIKEN-SVÅGERTORP, SVERIGE. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 37, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2017-09-01 tilføjes Direktion: Michael Gregersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Henrik Lund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-09-01 tilføjes Legale ejere: FLOW INVEST ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2017-09-01 fjernes Legale ejere: Falinia Ltd. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-09-01 tilføjes Navne: Grandlund ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Gregersen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2017-09-01 tilføjes Vedtægter: 2017-09-01 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2017-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalstræde 10, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Navne: Lingonet 1 ApS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2017-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-03-04 tilføjes Vedtægter: 2016-03-04 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-03-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Legale ejere: Falinia Ltd. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-31 fjernes Legale ejere: Henrik Lund Nielsen (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-11-24 tilføjes Direktion: Henrik Lund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-11-24 fjernes Direktion: Kelvin Valeur Thelin (direktør) (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-16 tilføjes Direktion: Kelvin Valeur Thelin (direktør) (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalstræde 10, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i noterede og unoterede værdipapirer og fast ejendom samt konsulentydelser og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-16 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Legale ejere: Henrik Lund Nielsen (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-11-16 tilføjes Navne: Lingonet 1 ApS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Stiftere: Henrik Lund Nielsen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Vedtægter: 2015-11-16 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2015-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-10)