Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Deepak Silwal | 01.01.2020 | 01.04.2022 | direktør |
Tahir Siddique | 09.09.2017 | 01.08.2021 | direktør |
Simon Skarsholm | 13.11.2015 | 09.09.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tahir Siddique | 13.11.2015 | 01.07.2021 | formand |
Simon Skarsholm | 13.11.2015 | 09.09.2017 | næstformand |