Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Dekret | ||||
Vedtægter | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevangen 4, 3540 Lynge (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Binavne: TVM-Byg Entreprise ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-10 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Hjemmeside: friforskimmel.dk (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Kontaktoplysninger: mail@friforskimmel.dk (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Legale ejere: Anette Møller (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Navne: Malerselskabet af den 27 April 2022 ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Reelle ejere: Anette Møller (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Stiftere: Anette Møller (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2022-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2022-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-05)
Den 2022-06-02 fjernes Direktion: Torben Valsø Møller (direktør) (offentliggjort 2022-06-05)
Den 2022-06-04 Statstidende Dekret
Den 2022-04-27 tilføjes Navne: Malerselskabet af den 27 April 2022 ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2022-04-26 fjernes Navne: Fri for skimmel ApS (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-27 tilføjes Vedtægter: 2022-04-27 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-24 tilføjes Direktion: Torben Valsø Møller (direktør) (offentliggjort 2022-06-05)
Den 2019-09-24 fjernes Direktion: Kim Bøgelund Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevangen 4, 3540 Lynge (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtager 26, 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-14 tilføjes Hjemmeside: friforskimmel.dk (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-05-14 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@friforskimmel.dk (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-21 tilføjes Direktion: Kim Bøgelund Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-09-21 fjernes Direktion: Bo Rosenmejer (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-08 tilføjes Direktion: Bo Rosenmejer (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2015-12-08 fjernes Direktion: Torben Valsø Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-01 tilføjes Binavne: TVM-Byg Entreprise ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2015-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtager 26, 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2015-11-10 tilføjes Direktion: Torben Valsø Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive at drive håndværksvirksomhed og handelsvirksomhed med salg af byggematerialer til bygge- og anlægssektoren samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformål. (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-10 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Legale ejere: Anette Møller (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Navne: Fri for skimmel ApS (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2015-11-10 tilføjes Reelle ejere: Anette Møller (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Stiftere: Anette Møller (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2022-06-05)
Den 2015-11-10 tilføjes Vedtægter: 2015-11-10 (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-05)