Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-11-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Realkreditkonsulenten ApS. (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplet Køberrådgivning ApS. (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-22 tilføjes Reelle ejere: Martin Riedel (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Direktion: Martin Riedel (direktør) (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-12 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Legale ejere: Martin Riedel (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-12 tilføjes Navne: Riedel Holding ApS (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Stiftere: Martin Riedel (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Vedtægter: 2015-11-12 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-16)