Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kasper Ahlers Svendsen(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 66,67 % |
Carsten Gimlinge Abrahamsen(virk.: 7) Legale ejere | 42,86 % | 71,43 % | 71,43 % | 85,71 % |
Scarlett Maria dos Santos Nogueira(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Pct. | 40,00 % | 53,33 % | 53,33 % | 80,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Scarlett Maria dos Santos Nogueira | ||
Carsten Gimlinge Abrahamsen | 16.01.2017 | |
Kasper Ahlers Svendsen | 11.06.2019 | Kundbyvej 34, 4520 Svinninge |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CG Group ivs | 40338241 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.05.2017 | 3,33 (km) | Borups Allé 233, 2400 København NV | Glahns Alle 39, 2000 Frederiksberg |
30.11.2017 | 0,07 (km) | Glahns Alle 39, 2000 Frederiksberg | Dalgas Boulevard 3, 2000 Frederiksberg |
01.04.2019 | 0,07 (km) | Dalgas Boulevard 3, 2000 Frederiksberg | Glahns Alle 39, 2000 Frederiksberg |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 26.08.2021 og angivet som gældende fra 01.02.2017 (1664 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AWK Nordic Consult IVS | 37972169 |
AW Konsulent | 41068396 |
AW KREDIT ApS | 17072374 |
AWK RESEARCH & INNOVATION ApS | 27915698 |
Awkward Aardvark - Historisk Formidling | 34983631 |
Awkward Pictures | 37420646 |
AWKW EJENDOMME ApS | 30828291 |
A W LARSEN v/Aksel Buchter-Larsen | 33930860 |
AW Laursen Holding ApS | 36919566 |
AWL Design | 32367453 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Ahlers Svendsen(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Carsten Gimlinge Abrahamsen(virk.: 7) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Scarlett Maria dos Santos Nogueira(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | 0 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kasper Ahlers Svendsen(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 4 | 2 | 2 |
Carsten Gimlinge Abrahamsen(virk.: 7) Legale ejere | 0 | 6 | 1 | 4 |
Scarlett Maria dos Santos Nogueira(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 11 | 3 | 6 |
Pct. | 0 % | 55 % | 15 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |