Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Holmetoft Iversen | 30.09.2017 | 09.06.2020 | adm. dir |
Hårek Skotnes | 25.05.2016 | 29.09.2017 | direktør |
Halvor Ruud | 19.11.2015 | 25.05.2016 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.11.2015 | 19.11.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Gjermundshaug | 19.11.2015 | 29.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jan Eiler Wessel | 19.11.2015 | 29.09.2017 | formand |