Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Binavne | Navne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 641.919,00 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-21 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Fussing Nielsen, Christian Lindegaard Jepsen, Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-20 fjernes Reelle ejere: Jimmy Fussing Nielsen, Christian Lindegaard Jepsen, Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-21 tilføjes Vedtægter: 2023-04-21 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 615.921,00 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-04-25 tilføjes Vedtægter: 2022-04-25 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 582.121,00 (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-01-13 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Fussing Nielsen, Christian Lindegaard Jepsen, Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-01-12 fjernes Reelle ejere: Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer, Jimmy Fussing Nielsen, Christian Lindegaard Jepsen (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 tilføjes Vedtægter: 2022-01-13 (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 3., 1265 København K (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 2., 1200 København K (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-23 tilføjes Vedtægter: 2021-07-23 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-07-23 fjernes Direktion: Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer (direktør) (offentliggjort 2021-07-24)
Den 2021-05-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2021-07-24)
Den 2021-04-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 548.053,00 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-03-24 tilføjes Vedtægter: 2021-03-24 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 498.655,00 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 446.656,00 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Reelle ejere: Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer, Jimmy Fussing Nielsen, Christian Lindegaard Jepsen (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2020-04-14 fjernes Reelle ejere: Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer, Jimmy Fussing Nielsen, Christian Lindegaard Jepsen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Reelle ejere: Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer, Jimmy Fussing Nielsen, Christian Lindegaard Jepsen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Reelle ejere: Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer, Jimmy Fussing Nielsen, Christian Lindegaard Jepsen (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2020-04-15 tilføjes Vedtægter: 2020-04-15 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-04-03 tilføjes Vedtægter: 2020-04-03 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 408.958,00 (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2019-12-23 tilføjes Legale ejere: NIEDERHOFER CAPITAL ApS, PITUFO INVEST 08 ApS, WHITE PINES ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-22 fjernes Legale ejere: NIEDERHOFER CAPITAL ApS, PITUFO INVEST 08 ApS, WHITE PINES ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-23 tilføjes Reelle ejere: Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer, Jimmy Fussing Nielsen, Christian Lindegaard Jepsen (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2019-12-22 fjernes Reelle ejere: Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer, Jimmy Fussing Nielsen, Christian Lindegaard Jepsen (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-23 tilføjes Vedtægter: 2019-12-23 (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2019-05-02 tilføjes Binavne: Sunstone TV Special Limited Partner IV ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-26 tilføjes Navne: Heartcore Capital Special Limited Partner III ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-25 fjernes Navne: Sunstone TV Special Limited Partner IV ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-26 tilføjes Vedtægter: 2019-04-26 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 386.298,00 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-03-20 tilføjes Vedtægter: 2019-03-20 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 2., 1200 København K (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2018-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 334.299,00 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 189.999,00 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-05-12 tilføjes Vedtægter: 2017-05-12 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Legale ejere: NIEDERHOFER CAPITAL ApS, PITUFO INVEST 08 ApS, WHITE PINES ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2016-09-29 fjernes Legale ejere: NIEDERHOFER CAPITAL ApS, BEATNIK ApS, PITUFO INVEST 08 ApS, WHITE PINES ApS (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-09-30 tilføjes Reelle ejere: Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer, Jimmy Fussing Nielsen, Christian Lindegaard Jepsen (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2016-09-30 fjernes Direktion: Nikolaj Nyholm (direktør) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-04-18 tilføjes Legale ejere: NIEDERHOFER CAPITAL ApS, BEATNIK ApS, PITUFO INVEST 08 ApS, WHITE PINES ApS (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-04-18 tilføjes Vedtægter: 2016-04-18 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kommanditanparter i Sunstone Technology Ventures Fund IV K/S. (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-31 tilføjes Navne: Sunstone TV Special Limited Partner IV ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-03-30 fjernes Navne: Selskabet af 11. november 2015 ApS (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-31 tilføjes Vedtægter: 2016-03-31 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2015-11-11 tilføjes Direktion: Nikolaj Nyholm (direktør) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kommanditanparter i Kommanditselskabet af 11. november 2015. (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-11 (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-11-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-11 tilføjes Navne: Selskabet af 11. november 2015 ApS (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Stiftere: WHITE PINES ApS, PITUFO INVEST 08 ApS, NIEDERHOFER CAPITAL ApS, BEATNIK ApS (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktionsmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2015-11-11 tilføjes Vedtægter: 2015-11-11 (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-13)