Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-14 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2015-11-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Elkjær & Sørensen Biler ApS. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RUDERSDAL DÆK & SERVICE CENTER ApS. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2022-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SES Handelsselskabet ApS. (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2023-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-11-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-16 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-01-16 fjernes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-08 tilføjes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2020-06-08 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2019-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 271, 2850 Nærum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 271, 2850 Nærum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 271, 2850 Nærum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 271, 2850 Nærum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 271, 2850 Nærum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 692, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-26 tilføjes Vedtægter: 2018-06-26 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-08-31 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 692, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2016-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 692, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 692, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Direktion: Peter Elkjær (direktør) (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt at drive virksomhed med handel særligt inden for automobilbranchen, rådgivning og investering samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Virksomheden kan drives både direkte og gennem kapitalanbringelser i andre selskaber. (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-13 (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Legale ejere: Nygaard Sørensen af 2015 Holding ApS, Peter Elkjær ApS (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-11-13 tilføjes Navne: Elkjær & Sørensen Holding ApS (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Elkjær, Henrik Nygaard Sørensen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2015-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2015-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2015-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-11-13 tilføjes Stiftere: Peter Elkjær ApS, Nygaard Sørensen af 2015 Holding ApS (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Vedtægter: 2015-11-13 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2015-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-13)