Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønagergårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-12 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-08-15 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-08-15 fjernes Navne: Grønager Invest ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-08-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-08-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-08-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-08-15 fjernes Stiftere: Hardy Grønager Rasmussen (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-08-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2017-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2017-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-10-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Direktion: Hardy Grønager Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønagergårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Direktion: Hardy Grønager Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-12 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Navne: Grønager Invest ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Stiftere: Hardy Grønager Rasmussen (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-11-12 tilføjes Vedtægter: 2015-11-12 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)