Sektion (alle) | |||||||
Dekret | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-01 Statstidende Dekret
Den 2023-10-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-02 fjernes Legale ejere: Dawid Gradzki (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Reelle ejere: Dawid Gradzki (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenlykkevej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 2, 1. 612., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-22 tilføjes Kontaktoplysninger: velesbyggeri@gmail.com (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 2, 1. 612., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 2, 1. 612., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 2, 1. 612., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 20, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-06 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-06 tilføjes Direktion: Dawid Gradzki (direktør) (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-06 tilføjes Vedtægter: 2018-03-06 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2018-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 20, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 20, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-12-09 fjernes Direktion: Dawid Gradzki (direktør) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2015-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 20, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Binavne: Veles Entreprenørfirma ApS, Veles Entreprenører ApS, Veles Construction ApS, Veles Byg ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Direktion: Dawid Gradzki (direktør) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2015-10-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive entreprenørvirksomhed indenfor byggebranchen og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-30 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Legale ejere: Dawid Gradzki, Dawid Gradzki (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Navne: Veles Byggeri ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Reelle ejere: Dawid Gradzki, Dawid Gradzki (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Stiftere: Dawid Gradzki (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2015-10-30 tilføjes Vedtægter: 2015-10-30 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)