Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Navne | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 337, 1., 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 337, 1., 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2023-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 tilføjes Reelle ejere: Jonas Romby Mikkelsen, Henrik Højgaard Romby (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 fjernes Reelle ejere: Jonas Romby Mikkelsen, Henrik Højgaard Romby (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2021-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 5., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Navne: Leadout ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-27 fjernes Navne: Jonas Mikkelsen ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 5., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Lindelund 23, 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-16 tilføjes Legale ejere: Jonas Mikkelsen Holding ApS, Ultrafedt Holdingselskab ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-15 fjernes Legale ejere: Jonas Mikkelsen Holding ApS, Ultrafedt Holdingselskab ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-16 tilføjes Reelle ejere: Jonas Romby Mikkelsen, Henrik Højgaard Romby (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-04-15 fjernes Reelle ejere: Jonas Romby Mikkelsen (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-11 tilføjes Legale ejere: Jonas Mikkelsen Holding ApS, Ultrafedt Holdingselskab ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-05-10 fjernes Legale ejere: Jonas Mikkelsen Holding ApS (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Lindelund 23, 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2015-11-11 tilføjes Direktion: Jonas Romby Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-11 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: jonas@jonasmikkelsen.dk (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Legale ejere: Jonas Mikkelsen Holding ApS (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Navne: Jonas Mikkelsen ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2015-11-11 tilføjes Reelle ejere: Jonas Romby Mikkelsen (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2015-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Stiftere: Jonas Mikkelsen Holding ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Vedtægter: 2015-11-11 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2015-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-12)