Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | ||||
Kapital | Legale ejere | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Direktion | Formål | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 tilføjes Vedtægter: 2023-06-12 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-20 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Fink Gundersen (formand) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.135.490,00 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-20 tilføjes Legale ejere: TRIO LINE HOLDING ApS, GFO Invest ApS, Ascenta ApS (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: TRIO LINE HOLDING ApS, Ascenta ApS (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-20 tilføjes Vedtægter: 2022-12-20 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.017.000,00 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-01-26 tilføjes Vedtægter: 2022-01-26 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 5, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dallundvej 63, 5471 Søndersø (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2019-12-27 tilføjes Legale ejere: Ascenta ApS, THISA-ONE ApS, Anders Pjetursson ApS (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2019-12-26 fjernes Legale ejere: THISA-ONE ApS, Anders Pjetursson ApS, Ascenta ApS (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-12-27 tilføjes Vedtægter: 2019-12-27 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2019-12-27 fjernes Reelle ejere: Isabella Emilie Bennicke Hansen (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dallundvej 63, 5471 Søndersø (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2019-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevej 10, 5683 Haarby (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-10-30 tilføjes Legale ejere: THISA-ONE ApS, Anders Pjetursson ApS, Ascenta ApS (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-10-29 fjernes Legale ejere: Anders Pjetursson ApS, THISA-ONE ApS, Ascenta ApS (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2019-10-30 tilføjes Reelle ejere: Isabella Emilie Bennicke Hansen (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-10-26 tilføjes Vedtægter: 2019-10-26 (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-26 tilføjes Legale ejere: Ascenta ApS (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2018-11-25 fjernes Legale ejere: TH THERMAL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-19 tilføjes Legale ejere: THISA-ONE ApS (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2019-10-27)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-19 tilføjes Legale ejere: TH THERMAL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2016-06-18 fjernes Legale ejere: TH THERMAL HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: TH THERMAL HOLDING ApS, Anders Pjetursson ApS, TRIO LINE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2016-06-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Pjetursson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Anders Pjetursson (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Direktion: Bjørn Bahnsen (direktør) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og udvikle eksisterende robotteknologivirksomheder, starte egne virksomheder med nye teknologier på robotområdet og anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2016-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Bjørn Bahnsen alene, af Torben Melchior Hansen alene, to medlemmer af bestyrelsen sammen med en direktør eller af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-06-01 tilføjes Vedtægter: 2016-06-01 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2016-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: TRIO LINE HOLDING ApS, TH THERMAL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 10, 5683 Haarby (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2016-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Drachmannsvej 9, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-27)
Den 2016-02-26 tilføjes Vedtægter: 2016-02-26 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-01-27 tilføjes Direktion: Torben Melchior Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og udvikle eksisterende robotteknologivirksomheder, starte egne virksomheder med nye teknologier på robotområdet og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-01-27 tilføjes Legale ejere: TRIO LINE HOLDING ApS, TH THERMAL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-01-26 fjernes Legale ejere: TRIO LINE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-27 tilføjes Navne: Robotize ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-26 fjernes Navne: Integration & Voldsramte Børn ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-27 tilføjes Reelle ejere: Torben Melchior Hansen (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-01-27 tilføjes Vedtægter: 2016-01-27 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2015-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drachmannsvej 9, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2015-11-09 tilføjes Direktion: Bjørn Bahnsen (direktør) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2015-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde assistance og hjælp til integration af indvandrere og deres efterkommere, at hjælpe udsatte og/eller voldsramte børn, herunder at lave projekter i forbindelse med førnævnte, at søge støtte til realisering af førnævnte, samt at drive anden virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-09 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Legale ejere: TRIO LINE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-11-09 tilføjes Navne: Integration & Voldsramte Børn ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-11-09 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Bahnsen (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2015-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2015-11-09 tilføjes Stiftere: TRIO LINE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2015-11-09 tilføjes Vedtægter: 2015-11-09 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-12)