Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 50, 6. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 50, 6. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 50, 6. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 50, 6. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2015-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Grillen Århus C ApS. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Grillen Aalborg ApS. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GRILLEN VESTERBROGADE ApS. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRILLEN GROUP ApS. (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2021-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mealo ApS. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 50, 6. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 82, 3. 4., 2500 Valby (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 82, 3. 4., 2500 Valby (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 82, 3. 4., 2500 Valby (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 82, 3. 4., 2500 Valby (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 82, 3. 4., 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 55.555,00 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-15 tilføjes Legale ejere: Kim Juul, SJUUL HOLDING ApS, Inge Juul, Arne Juul (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-14 fjernes Legale ejere: Kim Juul, SJUUL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-15 tilføjes Reelle ejere: Kim Juul, Simon Juul (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-14 fjernes Reelle ejere: Kim Juul, Simon Juul (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-15 tilføjes Vedtægter: 2019-11-15 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 82, 3. 4., 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlbovej 41, st., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kim@grillengroup.dk (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2018-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2018-12-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2018-12-05 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlbovej 41, st., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 34, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Vedtægter: 2017-11-28 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2017-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2017-06-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-06-09 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 34, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Colbjørnsensgade 3, 1652 København V (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Colbjørnsensgade 3, 1652 København V (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-11-09 tilføjes Binavne: Brdr. Bagjuul ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Direktion: Kim Juul (direktør) (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-09 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Legale ejere: Kim Juul, SJUUL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2015-11-09 tilføjes Navne: Sønnerne af Arne Juul ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Reelle ejere: Kim Juul, Simon Juul (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2015-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Stiftere: SJUUL HOLDING ApS, Kim Juul (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Vedtægter: 2015-11-09 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-12)