Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | Kapital | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-02 tilføjes Legale ejere: ANDERS GEERT HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-01 fjernes Legale ejere: ANDERS GEERT HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-30 tilføjes Legale ejere: Magnusson Holding ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-29 fjernes Legale ejere: Magnusson Holding ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-28 tilføjes Legale ejere: C.B. Fleischer ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-27 fjernes Legale ejere: C.B. Fleischer ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-25 tilføjes Legale ejere: HASENKAM ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-25 fjernes Legale ejere: VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-24 fjernes Legale ejere: HASENKAM ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 tilføjes Bestyrelse: Nils Erik Magnusson (formand) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-26 fjernes Bestyrelse: John Michael Hasenkam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-10-01 tilføjes Direktion: John Michael Hasenkam (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-01 fjernes Direktion: Pernille Charlotte Singer (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-17 fjernes Bestyrelse: Peter Mørch Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-01-19 tilføjes Bestyrelse: Peter Mørch Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-01-18 fjernes Bestyrelse: Peter Mørch Eriksen (formand) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-08-19 tilføjes Vedtægter: 2022-08-19 (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2022-06-29 tilføjes Bestyrelse: Peter Mørch Eriksen (formand) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-06-28 fjernes Bestyrelse: Søren Elmann Ingerslev (formand) (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-29 tilføjes Vedtægter: 2022-06-29 (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 tilføjes Legale ejere: Quantass ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2020-12-14 fjernes Legale ejere: CORPORATE CULTURE ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Elmann Ingerslev (formand) (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2019-12-27 fjernes Bestyrelse: Nils Erik Magnusson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-26 fjernes Bestyrelse: John Michael Hasenkam (formand) (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-27 tilføjes Legale ejere: CORPORATE CULTURE ApS, HASENKAM ApS, VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS, C.B. Fleischer ApS, Magnusson Holding ApS, ANDERS GEERT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-12-26 fjernes Legale ejere: Magnusson Holding ApS, C.B. Fleischer ApS, ANDERS GEERT HOLDING ApS, HASENKAM ApS, CORPORATE CULTURE ApS (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-27 tilføjes Vedtægter: 2019-12-27 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2019-10-01 tilføjes Direktion: Pernille Charlotte Singer (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2019-10-01 fjernes Direktion: Anders Geert Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-18 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2015-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevangsvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Bestyrelse: John Michael Hasenkam (formand) (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-10-30 tilføjes Direktion: Anders Geert Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2015-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er forskning, udvikling og handel med medicinske produkter samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-30 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Legale ejere: Magnusson Holding ApS, C.B. Fleischer ApS, ANDERS GEERT HOLDING ApS, HASENKAM ApS, CORPORATE CULTURE ApS (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-10-30 tilføjes Navne: Biostrip ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2015-10-30 tilføjes Stiftere: Magnusson Holding ApS, HASENKAM ApS, CORPORATE CULTURE ApS, C.B. Fleischer ApS, ANDERS GEERT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Vedtægter: 2015-10-30 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-12)