Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Formål | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-12 tilføjes Bestyrelse: Morten Soltveit (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Bestyrelse: Thomas Schioldan Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er skovbrug, ejendomsinvesteringer og andre investeringer. (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: LANGDAL-SKOVBRUG-AS@NCLEAR.DK (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 fjernes Kontaktoplysninger: FINANCE+CLRHS-TECHNIK@NCLEAR.DK (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 tilføjes Navne: Langdal Skovbrug A/S (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 fjernes Navne: Clearhaus Technik A/S (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 tilføjes Vedtægter: 2024-03-12 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2018-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Lunar Payments ApS. (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2023-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: FINANCE+CLRHS-TECHNIK@NCLEAR.DK (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: finance@nclear.dk (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@nclear.dk (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 fjernes Revisor: PJ REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Bestyrelse: Thomas Schioldan Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Direktion: Søren Soltveit (direktør) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle, sælge og udleje software til finansielle virksomheder. (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-11 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Legale ejere: CLRHS Holding A/S (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-11 tilføjes Navne: Clearhaus Technik A/S (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Soltveit, Claus Methmann Christensen, Ida Raaberg (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Revisor: PJ REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2015-11-11 tilføjes Stiftere: CLRHS Holding A/S (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et medlem af direktionen og et bestyrelsesmedlem i forening (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Vedtægter: 2015-11-11 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-11)