Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snedkergangen 7, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Main 38, 2670 Greve (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Main 38, 2670 Greve (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Main 38, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-09 tilføjes Navne: DIN Transport ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-08 fjernes Navne: Haslevbilen ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Vedtægter: 2017-06-09 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Main 38, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2016-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Terslev Skolevej 21, 4690 Haslev (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Direktion: Dennis Oemann (direktør) (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Terslev Skolevej 21, 4690 Haslev (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Direktion: Dennis Oemann (direktør) (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2015-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med godstransport, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-10 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Legale ejere: Christina Oemann (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2015-11-10 tilføjes Navne: Haslevbilen ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2015-11-10 tilføjes Reelle ejere: Christina Oemann (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2015-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Stiftere: Christina Oemann (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Vedtægter: 2015-11-10 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2015-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-11)