Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Revisor | Dekret | ||||
Direktion | xbrl | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Bestyrelse: Massimo Covre (formand) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-13 fjernes Bestyrelse: Frank Detlef Höhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 Statstidende Dekret
Den 2024-07-31 fjernes Direktion: Ulrik Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-06-30 fjernes Bestyrelse: Ulrik Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-04-19 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-04-19 fjernes Bestyrelse: Paolo Covre (formand) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-18 fjernes Bestyrelse: Massimo Covre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-04 fjernes Bestyrelse: Filipo Bortolini (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af elektriske belysningsartikler (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske belysningsartikler (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2021-12-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2021-12-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-21 fjernes Direktion: Filipo Bortolini (direktør) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-07 fjernes Direktion: Mikkel Falk (direktør) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-08-26 tilføjes Reelle ejere: Paolo Covre (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-08-25 fjernes Reelle ejere: Paolo Covre (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 tilføjes Bestyrelse: Filipo Bortolini (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-12-30 fjernes Bestyrelse: Peter Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-28 tilføjes Reelle ejere: Paolo Covre (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-12-27 fjernes Reelle ejere: Paolo Covre (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-10-29 tilføjes Direktion: Mikkel Falk (direktør) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-10-29 fjernes Direktion: Peter Johansen (direktør) (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-21 tilføjes Bestyrelse: Massimo Covre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2018-10-09 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-16 fjernes Bestyrelse: Mario Radice (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2017-04-22)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-18 tilføjes Bestyrelse: Mario Radice (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-04-18 fjernes Bestyrelse: Jens Weinkouff Højmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 68.000,00 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-26 tilføjes Vedtægter: 2015-11-26 (offentliggjort 2017-04-22)
Den 2015-11-10 tilføjes Vedtægter: 2015-11-10 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommervej 23, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Bestyrelse: Jens Weinkouff Højmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2015-11-10 tilføjes Direktion: Peter Johansen (direktør) (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2015-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af lyssystemer samt enhver virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-10 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske belysningsartikler (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Legale ejere: P.L.I. Professional Lighting International ApS (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Navne: SGM Light A/S (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Reelle ejere: Paolo Covre (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2015-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2015-11-10 tilføjes Stiftere: P.L.I. Professional Lighting International ApS (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2015-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)