Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 tilføjes Direktion: Lena Inez Olsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-05-01 fjernes Direktion: Marcus Andre Kolind (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Direktion: Marcus Andre Kolind (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2022-05-30 fjernes Direktion: Eva Merete Onsberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-02 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-11-02 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-11-01 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-10-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-10 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-02-09 fjernes Bibranche: Blandet drift (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtug Mosevej 15, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Holtug Mosevej 4, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-12-31 fjernes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtug Mosevej 4, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-10-27 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-10-27 tilføjes Bibranche: Blandet drift (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-10-27 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Direktion: Eva Merete Onsberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2015-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er forskning, drive salg, produktion, fremstillingsvirksomhed, undervisning, fabrikation, handel, at udøve konsulentvirksomhed, virksomhedsrådgivning, rådgivning, udlejning samt køb & salg af inventar og biler/motorcykler/både/fly og øvrige køretøjer, finansiel virksomhed, køb og salg af finansielle fordringer, køb & salg samt udlejning af fast ejendom, import og eksport af vare samt al anden i forbindelse med ovenstående formål stående virksomhed. (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-27 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Legale ejere: KRG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2015-10-27 tilføjes Navne: VBH ApS (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Reelle ejere: Marcus Andre Kolind, Lena Inez Olsen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2015-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Stiftere: Eva Merete Onsberg (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Vedtægter: 2015-10-27 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-10)