Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Peixin Bai | 17.09.2020 | 29.06.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jinlong Zhang | 17.09.2020 | 28.06.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jiexian Gong | 29.07.2016 | 17.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Line Hammers | 09.11.2015 | 28.07.2016 | 100,00% | 100,00 % |