Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Grau Sigtenbjerggaard | 30.06.2020 | 27.10.2020 | direktør |
Anders Boelskifte Mogensen | 26.10.2015 | 30.06.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Fiona Hilary Russell Dormandy | 23.01.2019 | 27.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Garth Ernest Bossow | 23.01.2019 | 27.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Seerup | 01.07.2016 | 23.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Seerup | 01.07.2016 | 23.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Grau Sigtenbjerggaard | 26.10.2015 | 27.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Boelskifte Mogensen | 26.10.2015 | 13.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Kastrup Schwarz Lausten | 26.10.2015 | 23.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ib Dyhr Nørholm | 26.10.2015 | 23.01.2019 | formand |