Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H Transport ApS. (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grøn Container ApS. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solhøjvej 12, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Direktion: Heidi Szylit Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-09 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: heidi-karsten@privat.dk (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Legale ejere: Heidi Szylit Jensen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-11-09 tilføjes Navne: J Gruppen ApS (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Reelle ejere: Heidi Szylit Jensen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-11-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Stiftere: Heidi Szylit Jensen (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Vedtægter: 2015-11-09 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-09)