Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Formål | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Navne | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Kapital | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: phhansen4@gmail.com (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@farmproff.com (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-07 fjernes Hjemmeside: www.farmproff.com (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-06-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-19 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-20 fjernes Bibranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i biler og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 tilføjes Vedtægter: 2023-06-19 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-17 tilføjes Legale ejere: JE-RA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-17 fjernes Legale ejere: HA THOMSEN HOLDING ApS, T.J. KOLDING HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 fjernes Legale ejere: JE-RA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-17 tilføjes Reelle ejere: Mette Moesby Ratza, Jesper Ratza Hansen (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 fjernes Reelle ejere: Mette Moesby Ratza, Jesper Ratza Hansen (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-15 tilføjes Navne: Investment Cars ApS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2023-01-14 fjernes Navne: FARMProff ApS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2023-01-15 tilføjes Vedtægter: 2023-01-15 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-01-06 tilføjes Legale ejere: JE-RA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-01-06 fjernes Legale ejere: Auction Group A/S (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-01-06 tilføjes Reelle ejere: Mette Moesby Ratza, Jesper Ratza Hansen (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ouskær 32, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 80, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 tilføjes Legale ejere: T.J. KOLDING HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2019-02-26 fjernes Legale ejere: MLJ KOLDING HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 80, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 80, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 80, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-21 tilføjes Legale ejere: Auction Group A/S (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2018-06-21 fjernes Legale ejere: Hother Hennings (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-20 fjernes Legale ejere: Auction Group A/S (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Ratza Hansen (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2018-06-21 fjernes Reelle ejere: Jesper Ratza Hansen (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2018-06-20 fjernes Reelle ejere: Jesper Ratza Hansen (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-14 tilføjes Direktion: Jesper Ratza Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 fjernes Direktion: Hother Hennings (direktør) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Legale ejere: Auction Group A/S, Hother Hennings, MLJ KOLDING HOLDING ApS, HA THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-13 fjernes Legale ejere: HA THOMSEN HOLDING ApS, MLJ KOLDING HOLDING ApS, Auction Group A/S, Hother Hennings (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Navne: FARMProff ApS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2018-03-13 fjernes Navne: FARMProff A/S (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Vedtægter: 2018-03-14 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Agersnap Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-07 tilføjes Hjemmeside: www.farmproff.com (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2017-03-06 fjernes Hjemmeside: www.farmproff.dk (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@farmproff.com (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2017-02-01 tilføjes Hjemmeside: www.farmproff.dk (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2015-11-09 tilføjes Legale ejere: HA THOMSEN HOLDING ApS, MLJ KOLDING HOLDING ApS, Auction Group A/S, Hother Hennings (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2015-11-02 tilføjes Bestyrelse: Henrik Agersnap Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-11-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2015-11-02 tilføjes Direktion: Hother Hennings (direktør) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en B2B e-handelsplatform med landbrugs- og entreprenørmaskiner/-materiel. (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2015-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-02 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2015-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-11-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-02 tilføjes Navne: FARMProff A/S (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-11-02 tilføjes Reelle ejere: Jesper Ratza Hansen (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-02 tilføjes Stiftere: MLJ KOLDING HOLDING ApS, Hother Hennings, HA THOMSEN HOLDING ApS, Auction Group A/S (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-11-02 tilføjes Vedtægter: 2015-11-02 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-09)