Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | Tegningsregel | ||||
Kapital | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 6, 1., 1466 København K (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Direktion: Oliver Alexander Brennecke Grundahl (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-04 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-05-11 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Hjemmeside: www.3xg.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@3xg.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Legale ejere: GRUNDAHL HOLDING AF 25.9.2007 ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Navne: OGU ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Reelle ejere: Oliver Alexander Brennecke Grundahl (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Stiftere: Gamma Development ApS, GRUNDAHL HOLDING AF 25.9.2007 ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 6, 1., 1466 København K (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Knabrostræde 20, 4., 1210 København K (offentliggjort 2021-05-09)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Vedtægter: 2019-05-23 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-05-23 fjernes Revisor: STATSAUT. REV. P.B. MATTHIESEN ApS (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knabrostræde 20, 4., 1210 København K (offentliggjort 2021-05-09)
Den 2019-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Knabrostræde 20, 4., 1210 København K (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Navne: OGU ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2018-11-21 fjernes Navne: 3XG ApS (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Vedtægter: 2018-11-22 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-05-15 tilføjes Revisor: STATSAUT. REV. P.B. MATTHIESEN ApS (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-05-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 tilføjes Navne: 3XG ApS (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-02-01 fjernes Navne: 3XG A/S (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-02 tilføjes Vedtægter: 2018-02-02 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-02 fjernes Bestyrelse: Oliver Alexander Brennecke Grundahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Sonberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knabrostræde 20, 4., 1210 København K (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2017-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallerødvænge 2, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-11-09 tilføjes Bestyrelse: Thomas Sonberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-11-09 fjernes Bestyrelse: Christian Bernt Scheel Gade (formand) (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-11-08 fjernes Bestyrelse: Ludvig Bror Grundahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-11-09 tilføjes Direktion: Oliver Alexander Brennecke Grundahl (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-11-08 fjernes Direktion: Oliver Alexander Brennecke Grundahl (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-11-09 tilføjes Vedtægter: 2017-11-09 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-07-31 tilføjes Legale ejere: GRUNDAHL HOLDING AF 25.9.2007 ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-07-31 fjernes Legale ejere: Gamma Development ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-30 fjernes Legale ejere: GRUNDAHL HOLDING AF 25.9.2007 ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-31 tilføjes Reelle ejere: Oliver Alexander Brennecke Grundahl (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-05-11 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-09 tilføjes Bestyrelse: Ludvig Bror Grundahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-05-09 tilføjes Direktion: Oliver Alexander Brennecke Grundahl (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-05-09 tilføjes Vedtægter: 2017-05-09 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-04-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-04-19 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med formanden. (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-04-19 fjernes Bestyrelse: Oliver Alexander Brennecke Grundahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-04-19 fjernes Direktion: Oliver Alexander Brennecke Grundahl (direktør) (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-03-20 fjernes Bestyrelse: Christian Petri (formand) (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-10-10 fjernes Bestyrelse: Per Sander Dyreborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallerødvænge 2, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2016-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 4, 1153 København K (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-21 tilføjes Hjemmeside: www.3xg.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@3xg.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 4, 1153 København K (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2015-11-04 tilføjes Bestyrelse: Per Sander Dyreborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2015-11-04 tilføjes Direktion: Oliver Alexander Brennecke Grundahl (direktør) (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2015-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, købe, sælge og udvikle fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-04 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-11-04 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-11-04 tilføjes Legale ejere: GRUNDAHL HOLDING AF 25.9.2007 ApS, Gamma Development ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2015-11-04 tilføjes Navne: 3XG A/S (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2015-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2015-11-04 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2015-11-04 tilføjes Stiftere: Gamma Development ApS, GRUNDAHL HOLDING AF 25.9.2007 ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2015-11-04 tilføjes Vedtægter: 2015-11-04 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-19)