Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Binavne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-01-14 sletter virksomheden Ejerskaber: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-09 tilføjes Binavne: ReviQ ApS (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Vedtægter: 2016-12-08 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejstrupvej 52, 8832 Skals (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Direktion: Jørgen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, der har til formål at udføre revisionsvirksomhed, samt formueinvestering og dermed ligestillet virksomhed. (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-04 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Legale ejere: Jørgen Nielsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-11-04 tilføjes Navne: JAEN Holding ApS (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Nielsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-11-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Stiftere: Jørgen Nielsen (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Vedtægter: 2015-11-04 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-06)