Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stine Monrad Wæsel | 31.01.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sune Wæsel | 06.11.2015 | 31.01.2017 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Vibe Michelsen | 02.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Stine Monrad Wæsel | 31.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Sune Wæsel | 31.01.2017 | formand |
Rikke Hvilshøj | 06.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
René Offersen | 06.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karen Angelo Hækkerup | 06.11.2015 | 01.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Dahl Steensen | 06.11.2015 | 27.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Sune Wæsel | 06.11.2015 | 30.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Stine Monrad Wæsel | 06.11.2015 | 30.01.2017 | formand |