Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 tilføjes Legale ejere: LONG ISLAND HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Legale ejere: Stiig Brink Larsen (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 tilføjes Legale ejere: Stiig Brink Larsen (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-10-21 fjernes Legale ejere: Peter Nikolaus Eckhard Oehms (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-10-20 fjernes Legale ejere: Stiig Brink Larsen (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-10-21 tilføjes Reelle ejere: Stiig Brink Larsen (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-10-21 fjernes Reelle ejere: Peter Nikolaus Eckhard Oehms (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-10-20 fjernes Reelle ejere: Stiig Brink Larsen (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 fjernes Legale ejere: Frank Olaf Steinich (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-06-04 tilføjes Navne: Long Island Gas ApS (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 fjernes Navne: Long Island Holding II ApS (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-04 tilføjes Vedtægter: 2021-06-04 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-04-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Frank Olaf Steinich (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: Matthew Joseph Keith (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Stiig Brink Larsen, Peter Nikolaus Eckhard Oehms (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 fjernes Legale ejere: Frank Olaf Steinich (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2019-04-30 fjernes Reelle ejere: Peter Nikolaus Eckhard Oehms, Stiig Brink Larsen (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-06 tilføjes Legale ejere: Frank Olaf Steinich, Matthew Joseph Keith, Stiig Brink Larsen, Peter Nikolaus Eckhard Oehms (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2016-06-05 fjernes Legale ejere: Peter Nikolaus Eckhard Oehms, Stiig Brink Larsen (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-06 tilføjes Reelle ejere: Peter Nikolaus Eckhard Oehms, Stiig Brink Larsen (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2015-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Broløkken 24, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Direktion: Stiig Brink Larsen (direktør) (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-04 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Kontaktoplysninger: sbl@canyon-services.com (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Legale ejere: Peter Nikolaus Eckhard Oehms, Stiig Brink Larsen (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-11-04 tilføjes Navne: Long Island Holding II ApS (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2015-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Stiftere: Stiig Brink Larsen, Eckhard Oehms (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Vedtægter: 2015-11-04 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-06)