Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Westend 10, 4. tv., 1661 København V (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Direktion: Steen Vester (direktør) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-04 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Kontaktoplysninger: steen@digital-generation.dk (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Legale ejere: Steen Vester (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Navne: Steen Vester Consulting IVS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Reelle ejere: Steen Vester (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Stiftere: Steen Vester (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Westend 10, 4. tv., 1661 København V (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Direktion: Steen Vester (direktør) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøvelse af konsulentbistand relateret til IT-systemer og ingeniørvidenskab i bred forstand. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-04 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Kontaktoplysninger: steen@digital-generation.dk (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Legale ejere: Steen Vester (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Navne: Steen Vester Consulting IVS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Reelle ejere: Steen Vester (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Stiftere: Steen Vester (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Vedtægter: 2015-11-04 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-11)