Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2015-10-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Shade ApS. (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Shade ApS. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Shade ApS. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ll Knabstrupvej 8, 4420 Regstrup (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-20 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-01-07 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Legale ejere: Mathias Christiansen Holding ApS, Bo Puggard Hansen Holding ApS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Navne: IDES aps (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Reelle ejere: Mathias Ettrup Christiansen, Bo Puggaard Hansen (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Stiftere: Mathias Christiansen Holding ApS, Bo Puggard Hansen Holding ApS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-01-07 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.200,00 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af likvidator. (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-01-07 tilføjes Vedtægter: 2021-01-07 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-12 fjernes Direktion: Mathias Ettrup Christiansen (direktør) (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Vedtægter: 2018-08-24 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2018-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-06 tilføjes Vedtægter: 2017-09-06 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2015-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ll Knabstrupvej 8, 4420 Regstrup (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2015-10-20 tilføjes Direktion: Mathias Ettrup Christiansen (direktør) (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2015-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, herunder at eje kapitalandele i andre selskaber, og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2015-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-20 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2015-10-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2015-10-20 tilføjes Legale ejere: Mathias Christiansen Holding ApS, Bo Puggard Hansen Holding ApS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2015-10-20 tilføjes Navne: IDES aps (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2015-10-20 tilføjes Reelle ejere: Mathias Ettrup Christiansen, Bo Puggaard Hansen (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2015-10-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2015-10-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2015-10-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2015-10-20 tilføjes Stiftere: Mathias Christiansen Holding ApS, Bo Puggard Hansen Holding ApS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2015-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2015-10-20 tilføjes Vedtægter: 2015-10-20 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-17)