Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 tilføjes Navne: Thomas Dybdahl krop og psyke ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-19 fjernes Navne: Thomas Dybdahl Fitness ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-20 tilføjes Vedtægter: 2024-06-20 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvmågevej 50, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvmågevej 50, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2021-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Engskovgård 56, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-20 tilføjes Navne: Thomas Dybdahl Fitness ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2021-05-19 fjernes Navne: Dybdahl Coaching IVS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-20 tilføjes Vedtægter: 2021-05-20 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2021-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engskovgård 56, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2019-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 40, 5. 4056., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 40, 5. 4056., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2018-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 40, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@thomasdybdahl.dk (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 40, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2015-10-29 tilføjes Direktion: Thomas Dybdahl Kudsk (direktør) (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for undervisning af sport og fritid, samt aktiviteter i forbindelse hertil. (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-29 (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2015-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2015-10-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Legale ejere: Thomas Dybdahl Kudsk (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-10-29 tilføjes Navne: Dybdahl Coaching IVS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2015-10-29 tilføjes Reelle ejere: Thomas Dybdahl Kudsk (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Stiftere: Thomas Dybdahl Kudsk (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Vedtægter: 2015-10-29 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2015-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2015-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-03)