Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-21 tilføjes Hjemmeside: www.bomholt-hair.dk (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: linebomholt@gmail.com (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-20 fjernes Kontaktoplysninger: mail@tal-knuser.dk (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-12 tilføjes Direktion: Line Bomholt (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2020-04-11 fjernes Direktion: Line Bomholt (direktør) (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2020-04-12 tilføjes Legale ejere: Line Bomholt (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2020-04-12 fjernes Legale ejere: KTS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2020-04-12 tilføjes Reelle ejere: Line Bomholt (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2020-04-12 fjernes Reelle ejere: Kim Thomas Sonne (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2020-04-12 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2020-04-12 tilføjes Vedtægter: 2020-04-12 (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2020-04-12 fjernes Bestyrelse: Kim Thomas Sonne (formand) (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-05 tilføjes Direktion: Line Bomholt (direktør) (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2018-10-05 fjernes Direktion: Nicole Wilstrup (direktør) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Direktion: Nicole Wilstrup (direktør) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-02-28 fjernes Direktion: Line Bomholt (direktør) (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@tal-knuser.dk (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2016-03-13 fjernes Kontaktoplysninger: linebomholt@gmail.com (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 26, 1107 København K (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Bestyrelse: Kim Thomas Sonne (formand) (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2015-10-31 tilføjes Direktion: Line Bomholt (direktør) (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2015-10-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive frisørsalon (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-31 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: linebomholt@gmail.com (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2015-10-31 tilføjes Legale ejere: KTS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2015-10-31 tilføjes Navne: Bomholt Intercoiffure ApS. (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Reelle ejere: Kim Thomas Sonne (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2015-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Stiftere: KTS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af bestyrelsen (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2015-10-31 tilføjes Vedtægter: 2015-10-31 (offentliggjort 2020-04-12)
Den 2015-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-02)