Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 20, 4622 Havdrup (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 24, 4622 Havdrup (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-23 tilføjes Hjemmeside: Miasoptik.dk (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 24, 4622 Havdrup (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 24, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 24, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 24, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 24, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2016-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejbydalsvej 121, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: miabruun@live.dk (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2015-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejbydalsvej 121, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2015-10-26 tilføjes Direktion: Mia Bruun Petersen (direktør) (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive optikerforretning og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-26 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Legale ejere: Mia Bruun Petersen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-10-26 tilføjes Navne: Mia´s Optik ApS (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Reelle ejere: Mia Bruun Petersen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Stiftere: Mia Bruun Petersen (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Vedtægter: 2015-10-26 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-02)