Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2015-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: DB ODENSE ApS. (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nybolig Bendsen & Scheutz A/S. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-02 tilføjes Legale ejere: Allan Bendsen (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 tilføjes Reelle ejere: Allan Bendsen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2015-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 7, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Direktion: Allan Bendsen (direktør) (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-30 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Navne: AB Holding 3600 ApS (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2015-10-30 tilføjes Stiftere: Allan Bendsen (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Vedtægter: 2015-10-30 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-02)