Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2015-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Silos Kiosk ApS. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2016-08-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Corner Elite Købmand IVS. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2023-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterhusene 110, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-30 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Legale ejere: Suleman Aslam (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Navne: Aslam Holdings IVS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Reelle ejere: Suleman Aslam (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Stiftere: Suleman Aslam (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2022-05-21 Statstidende Dekret
Den 2022-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Suleman Aslam (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterhusene 110, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2019-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 139, 1620 København V (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@iqount.dk (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 139, 1620 København V (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2016-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterhusene 110, 2620 Albertslund (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterhusene 110, 2620 Albertslund (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-10-30 tilføjes Direktion: Suleman Aslam (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-10-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som et holdings selskab. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-30 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@iqount.dk (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2015-10-30 tilføjes Legale ejere: Suleman Aslam (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Navne: Aslam Holdings IVS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Reelle ejere: Suleman Aslam (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Stiftere: Suleman Aslam (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-10-30 tilføjes Vedtægter: 2015-10-30 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)