Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Formål | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: E.G. KAPITAL ApS. (offentliggjort 2015-11-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 36, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 36, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-21 tilføjes Vedtægter: 2019-05-21 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-05-12 tilføjes Vedtægter: 2019-05-12 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i E.G. Kapital ApS, CVR nr. 25109996. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 36, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2018-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredheimvej 10, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Vedtægter: 2018-11-27 (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2017-11-24 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-24 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredheimvej 10, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2015-10-02 tilføjes Direktion: Jan Leth Christensen (direktør) (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, investering samt finansiering efter direktionens skøn samt indgåelse af aftaler om handel med valuta og derivater af enhver art, såvel kommercielle som ikke kommercielle forretninger. Selskabet har endvidere til formål direkte eller indirekte at eje kapitalandele i selskaber med et eller flere af de nævnte formål. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2015-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-02 tilføjes Legale ejere: Jan Leth Christensen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-10-02 tilføjes Navne: JLC E.G. Kapital Holding ApS (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-02 tilføjes Reelle ejere: Jan Leth Christensen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-10-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2015-10-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2015-10-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-02 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-02 tilføjes Vedtægter: 2015-10-02 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2015-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-30)