Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 170, 2500 Valby (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-01 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: mahmood@live.dk (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Legale ejere: Tariq Mahmood (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Navne: Awan Services IVS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Stiftere: Tariq Mahmood (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-07-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-09-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Tariq Mahmood (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Tariq Mahmood (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2015-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mahmood@live.dk (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2015-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 170, 2500 Valby (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Formål: Selskabets primære formål er, at drive virksomhed med rengøringsvirksomhed og opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-01 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Legale ejere: Tariq Mahmood (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Navne: Awan Services IVS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Stiftere: Tariq Mahmood (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2015-10-22 tilføjes Vedtægter: 2015-10-22 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-10-29)