Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Regnskabs år | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Virksomhedsstatus | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Navne: METRO KEBAB ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-21 fjernes Navne: E-baran IVS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Vedtægter: 2021-04-22 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-01-25 tilføjes Direktion: Adile Sütcü (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-25 fjernes Direktion: Dilan Sütcü (direktør) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-25 tilføjes Legale ejere: Adile Sütcü (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-25 fjernes Legale ejere: Dilan Sütcü (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-25 tilføjes Reelle ejere: Adile Sütcü (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-25 fjernes Reelle ejere: Dilan Sütcü (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Dilan Sütcü (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Vedtægter: 2016-09-01 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2016-08-31 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-08-31 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Firkløverparken 72, 4. 43., 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gildbrovej 13, 3. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ercan@0242.dk (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-07-18 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-07-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gildbrovej 13, 3. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Firkløverparken 72, 4. 43., 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-12-30 tilføjes Direktion: Dilan Sütcü (direktør) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2015-12-30 fjernes Direktion: Erdal Baran (direktør) (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-12-10 tilføjes Direktion: Erdal Baran (direktør) (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-12-10 fjernes Direktion: Kawa Zagros Baran (adm. dir.) (offentliggjort 2015-12-19)
Den 2015-12-30 tilføjes Legale ejere: Dilan Sütcü (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2015-12-29 fjernes Legale ejere: Kawa Zagros Baran (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-12-19)
Den 2015-12-10 tilføjes Vedtægter: 2015-12-10 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-11-01 tilføjes Direktion: Kawa Zagros Baran (adm. dir.) (offentliggjort 2015-12-19)
Den 2015-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-01 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-11-01 tilføjes Legale ejere: Kawa Zagros Baran (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-04-30 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-01 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-04-30 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-01 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Firkløverparken 72, 4. 43., 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med restauration, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2015-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2015-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2015-10-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-29 tilføjes Navne: E-baran IVS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2015-10-29 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-10-29 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-29 tilføjes Stiftere: Kawa Zagros Baran (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-12-19)
Den 2015-10-29 tilføjes Vedtægter: 2015-10-29 (offentliggjort 2015-12-19)
Den 2015-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-28)