Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bremensgade 44, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-28 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Kontaktoplysninger: cphwoodpecker@gmail.com (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Legale ejere: Jens Jacob Arbøl (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Navne: Copenhagen Woodpecker IVS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Stiftere: Jens Jacob Arbøl (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-02-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-08 Statstidende Dekret
Den 2019-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2018-12-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Jens Jacob Arbøl (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremensgade 44, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2017-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelgårds Alle 7, 3. 33., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: cphwoodpecker@gmail.com (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2016-04-26 fjernes Kontaktoplysninger: arboel2@gmail.com (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2015-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelgårds Alle 7, 3. 33., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2015-10-28 tilføjes Direktion: Jens Jacob Arbøl (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2015-10-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde tømrer- og snedkervirksomhed (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-28 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200,00 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Kontaktoplysninger: arboel2@gmail.com (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2015-10-28 tilføjes Legale ejere: Jens Jacob Arbøl (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Navne: Copenhagen Woodpecker IVS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Stiftere: Jens Jacob Arbøl (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2015-10-28 tilføjes Vedtægter: 2015-10-28 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)